Archivio storico delle Elezioni Amministrative di Nereto a partire dal 1993, anno di introduzione dell'elezione diretta del sindaco con la Legge n.81 del 25 marzo 1993. Sindaci eletti e liste politiche di appartenenza.
Il 14 e 15 maggio 2023 i cittadini di Nereto sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2023. È stato riconfermato il sindaco Daniele Laurenzi (44 anni) con la lista Viviamo Nereto.
Il 10 giugno 2018 si sono tenute le elezioni comunali 2018. È stato eletto il sindaco Daniele Laurenzi (39 anni) con la lista Viviamo Nereto.
Il 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le elezioni comunali 2014. È stato eletto il sindaco Giuliano Di Flavio (48 anni) con la Lista Civica - Nereto Democratica.
Con D.P.R. del 8 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U. n.18 del 23-01-2018, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.
Il 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Stefano Minora (52 anni) con una lista civica.
Il 12 e 13 giugno 2004 si è votato per le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Sergio Moroni (51 anni) con una coalizione di Centrosinistra (Liste Civiche). Il suo mandato si è interrotto il 9 ottobre 2008 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.
Il 13 giugno 1999 si sono tenute le elezioni amministrative ed è stato riconfermato il sindaco Giuseppe Fagotti (42 anni) con una coalizione di Centrosinistra (Liste Civiche).
Il 23 aprile 1995 hanno avuto luogo le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Giuseppe Fagotti (38 anni) con una coalizione di Centrosinistra (Liste Civiche).