Archivio storico delle Elezioni Amministrative di Chivasso a partire dal 1993, anno di introduzione dell'elezione diretta del sindaco con la Legge n.81 del 25 marzo 1993. Sindaci eletti e liste politiche di appartenenza.
Il 12 giugno 2022 i cittadini di Chivasso sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2022. È stato riconfermato al ballottaggio il sindaco Claudio Castello (61 anni) con la coalizione Partito Democratico, Noi per Chivasso, Chivasso in Movimento, Sinistra Ecologista.
L'11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Claudio Castello (56 anni) con la coalizione Partito Democratico, L.C. Chivasso Solidale, L.C. Liberamente per Chivasso.
Il 6 e 7 maggio 2012 hanno avuto luogo le elezioni comunali 2012. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Libero Ciuffreda (54 anni) con la coalizione PD, IDV, SEL, Rif.com-Com.italiani-Civica, Lista Civica.
Il 15 e 16 maggio 2011 si sono svolte le elezioni comunali 2011. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Gianni De Mori (59 anni) con la lista Partito Democratico.
Con D.P.R. del 24 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. n.66 del 19-03-2012, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dal sindaco Gianni De Mori ed il comune è stato commissariato.
Il 28 e 29 maggio 2006 si è votato per le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Bruno Matola (44 anni) con la lista Centrodestra (Liste Civiche).
Il 26 e 27 maggio 2002 si sono tenute le elezioni amministrative ed è stato riconfermato il sindaco Andrea Fluttero (44 anni) con la lista Centrodestra (Liste Civiche).
Con D.P.R. del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla G.U. n.46 del 24-02-2006, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dal sindaco Andrea Fluttero ed il comune è stato commissariato.
Il 16 novembre 1997 hanno avuto luogo le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Andrea Fluttero (39 anni) con la lista Forza Italia.
Il 21 novembre 1993 si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Francesco Lacelli (58 anni) con la lista PDS.