Archivio storico delle Elezioni Amministrative di Sant'Angelo Lodigiano a partire dal 1993, anno di introduzione dell'elezione diretta del sindaco con la Legge n.81 del 25 marzo 1993. Sindaci eletti e liste politiche di appartenenza.
L'8 e 9 giugno 2024 i cittadini di Sant'Angelo Lodigiano sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2024. È stato eletto il sindaco Cristiano Devecchi (53 anni) con la lista Cristiano Devecchi Sindaco Lega-Altre.
Il 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le elezioni comunali 2021. È stato riconfermato il sindaco Maurizio Ettore Enrico Villa (63 anni) con la lista Forza Italia-Lega Salvini Lombardia-Fratelli d'Italia- Santangelo Nostra.
Con D.P.R. del 29 marzo 2023, pubblicato sulla G.U. n.86 del 12-04-2023, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dal sindaco ed il comune è stato commissariato.
Il 5 giugno 2016 hanno avuto luogo le elezioni comunali 2016. È stato eletto il sindaco Maurizio Ettore Enrico Villa (58 anni) con la lista Centrodestra (Contr.uff.) L.nord-Forza It-Civica.
Il 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni comunali 2012. È stato riconfermato il sindaco Domenico Crespi (63 anni) con la lista PDL - Civica.
Con D.P.R. del 3 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. n.267 del 16/11/2015, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.
Il 27 e 28 maggio 2007 si è votato per le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Domenico Crespi (58 anni) con una lista civica.
Il 26 e 27 maggio 2002 si sono tenute le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Giuseppe Carlin (47 anni) con la lista Centrodestra (Liste Civiche).
Il 16 novembre 1997 hanno avuto luogo le elezioni amministrative ed è stato riconfermato il sindaco Domenico Crespi (49 anni) con una lista civica.
Il 21 novembre 1993 si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato eletto il sindaco Domenico Crespi (45 anni) con una lista civica.