Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune di Locri con l'indicazione del partito di appartenenza o della coalizione politica al momento delle ultime elezioni comunali.
Il 14 e 15 maggio 2023 i cittadini di Locri sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2023. È stato eletto il sindaco Giuseppe Fontana.
Vedi l'archivio storico delle elezioni comunali di Locri dal 1993 ad oggi.
Giunta Comunale
Nato a Locri (RC) il 19/05/1971
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
Categoria Professionale: Esercenti o Addetti ad Attivita' Commerciali o a Servizi alle Persone
Partito: Tutti per Locri
Nato a Locri (RC) il 27/03/1972
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 23/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Impiegati Amministrativi con mansioni Direttive e di concetto
Nata a Locri (RC) il 30/07/1982
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 23/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato
Nato a Genova (GE) il 18/11/1962
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 23/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Assessore non di origine elettiva
Nato a Catanzaro (CZ) il 06/01/1984
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 23/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
Nata a Locri (RC) il 05/11/1977
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 23/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Consiglio Comunale
Nato a Locri (RC) il 27/03/1972
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Impiegati Amministrativi con mansioni Direttive e di concetto
Partito: Tutti per Locri
Nata a Locri (RC) il 30/07/1982
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato
Partito: Tutti per Locri
Nato a Genova (GE) il 18/11/1962
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Partito: Tutti per Locri
Nata a Locri (RC) il 16/11/1969
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Partito: Tutti per Locri
Nato a Locri (RC) il 04/12/1994
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Specialisti in Scienze Giuridiche
Partito: Tutti per Locri
Nato a Locri (RC) il 02/10/1999
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Partito: Con Senso Civico per Locri
Nato a Locri (RC) il 17/12/1988
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Partito: Con Senso Civico per Locri
Nato a Cardinale (CZ) il 22/07/1962
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Specialisti in Scienze Giuridiche
Partito: Tutti per Locri
Nata a Locri (RC) il 05/11/1977
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Partito: Tutti per Locri
Nato a Locri (RC) il 18/09/1973
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di Diritto Privato
Partito: Tutti per Locri
Nato a Borgia (CZ) il 07/04/1958
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Dentisti
Partito: Storia e Progresso per Locri
Nato a Locri (RC) il 28/01/2000
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Partito: Tutti per Locri
Nata a Locri (RC) il 27/12/1986
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Partito: Tutti per Locri
Nata a Moncalieri (TO) il 29/01/1975
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Imprenditori, Amministratori, Direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
Partito: Tutti per Locri
Nato a Locri (RC) il 31/08/1969
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Categoria Professionale: Impiegati Amministrativi con mansioni Direttive e di concetto
Partito: Con Senso Civico per Locri
Nato a Locri (RC) il 04/04/1957
Data elezione: 14/05/2023 - Data nomina: 16/05/2023
Titolo di Studio: Laurea Magistrale
Categoria Professionale: Medici Chirurghi Generici
Partito: Storia e Progresso per Locri
Amministrazioni dei comuni vicini
Gerace 4,9km | Siderno 5,3km | Portigliola 5,5km | Sant'Ilario dello Ionio 6,3km | Agnana Calabra 7,6km | Marina di Gioiosa Ionica 8,9km | Gioiosa Ionica 9,7km | Canolo 9,8km | Ardore 9,9km | Antonimina 10,5km | Ciminà 10,7km | Benestare 12,6km | Martone 12,7km | Bovalino 12,9km | Mammola 13,7km | Grotteria 13,8km | San Giovanni di Gerace 13,8km | Careri 14,5km | Roccella Ionica 15,1km | Platì 19,0km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Locri ordinati per distanza.